KRS 0000093037
REGON00038248000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 20 lut 2002 (23 lata temu) 20 lut 2002
Data usunięcia 06 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 2, NOWA DĘBA, 39-460, NOWA DĘBA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGORYSZARD JAN ZIĘBA
Likwidator
2006-03-29
2009-08-06
TADEUSZ GURDAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-08-29
DANUTA CHMIELOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-08-29
ZOFIA MAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-08-29
ANNA JADACH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-08-29
HELENA STĄPOR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-08-29
BARBARA ANNA KACZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2002-08-29
HENRYK TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-20
2003-11-26
BERNARD WOJNAS
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2005-05-27
BARBARA ŁEPSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2006-03-29
KRYSTYNA FLIS
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2004-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
JAN STANISŁAW DROZD
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2002-12-20
MARIA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-20
2002-08-29
MARIA SABO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-20
2005-05-27
ELŻBIETA GÓRECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-29
2003-11-26
ANNA JADACH
P.O. CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
2005-11-09
2006-03-29
RYSZARD JAN ZIĘBA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-20
2004-11-03
HENRYK TOMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-26
2005-05-27
WIESŁAWA MASZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-03
2005-05-27
KAZIMIERZ PIOTR SERWINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-27
2005-11-09
RYSZARD JAN ZIĘBA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-27
2006-03-29
2002-02-20
2006-03-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
2002-02-20
2006-12-15
KS. HENRYKA ŁAGOCKIEGO 53, 53, NOWA DĘBA, 39-460, NOWA DĘBA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie