KRS 0000092393
NIP6442865786
REGON27613850000000
NazwaINOX-PLUS SASADEUSZ & BORYS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaINOX-PLUS SASADEUSZ & BORYS
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 11 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BRACI MIEROSZEWSKICH, 130, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6442865786
data rejestracji 23 wrz 1998
status Czynny
05105013601000002288801414
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
19105013601000002315036752
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
26105013601000002288801521
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
56124013301978000023102147
PEKAO I Oddział w Katowicach
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
67124013301111000023102134
PEKAO I Oddział w Katowicach
ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHANDRZEJ ZBIGNIEW BORYS
Beneficjent
JACEK LUDOMIR SASADEUSZ
Beneficjent
MAŁGORZATA BARBARA SASADEUSZ
Beneficjent
ANDRZEJ ZBIGNIEW BORYS
reprezentant
JACEK LUDOMIR SASADEUSZ
reprezentant
MAŁGORZATA BARBARA SASADEUSZ
reprezentant
JACEK SASADEUSZ
Wspólnik
2002-02-21
2019-10-11
ANDRZEJ BORYS
Wspólnik
2002-02-21
2019-10-11
MAŁGORZATA BARBARA SASADEUSZ
Wspólnik
2017-03-27
2019-10-11
ANDRZEJ ZBIGNIEW BORYS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
JACEK LUDOMIR SASADEUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA 25% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
MAŁGORZATA BARBARA SASADEUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA 25% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PRZY CZYM JEDEN Z NICH OBLIGATORYJNIE MUSI POSIADAĆ WKŁADY W SPÓŁCE W WYSOKOŚCI MINIMUM 50.000,00 ZŁ
JACEK SASADEUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-21
2019-10-11
ANDRZEJ BORYS
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-21
2019-10-11
MAŁGORZATA BARBARA SASADEUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2017-03-27
2019-10-11
2002-02-21
2004-12-21
MODRZEWIOWA, 3, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie