KRS 0000092223
NIP5511007299
REGON07042893000000
NazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA W SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH ZGODA W WIEPRZU
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA W SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH ZGODA W WIEPRZU
Data rejestracji 19 lut 2002 (23 lata temu) 19 lut 2002
Data usunięcia 04 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 230, WIEPRZ, 34-122, WIEPRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWBERNADETA PALARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-21
2010-11-04
STANISŁAW FRAŚ
Członek Organu Nadzoru
2009-07-21
2010-11-04
TADEUSZ SKOWRON
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2010-11-04
STANISŁAW FRAŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2003-07-24
TYTUS KUTKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2010-11-04
IRENA NAJBOR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2003-07-24
ALOJZY PAWLICA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2003-07-24
STANISŁAW BOGUNIA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2003-07-24
STEFAN ZACNY
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2003-07-24
JAN KRUPNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2009-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JAN GWOŹDZIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2010-11-04
TADEUSZ SOPICKI
PREZES
2002-02-19
2010-11-04
JAN GWOŹDZIEWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-19
2004-09-15
ZDZISŁAW DOMIDER
CZŁONEK
2002-02-19
2010-11-04
RAFAŁ ŁYSOŃ
WICE PREZES ZARZĄDU
2004-09-15
2008-09-01
2002-02-19
2010-11-04
SPÓŁDZIELNIA
2002-02-19
2010-11-04
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA W SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH ZGODA W WIEPRZU
2002-02-19
2010-11-04
230, WIEPRZ, 34-122, WIEPRZ, POLSKA
2004-09-15
2010-11-04
652 - GROMADZENIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYŁĄCZNIE SWOICH CZŁONKÓW
2004-09-15
2010-11-04
6522 - UDZIELANIE SWOIM CZŁONKOM POŻYCZEK I KREDYTÓW
2004-09-15
2010-11-04
652 - PRZEPROWADZANIE NA ZLECENIE SWOICH CZŁONKÓW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
2004-09-15
2010-11-04
66 - POŚREDNICZENIE PRZY ZAWIERANIU UMÓW UBEZPIECZENIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DN. 28.07.1990 R. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
2004-09-15
2010-11-04
9111Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH ŚRODOWISKA WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM CELU Z ORG. SPOŁECZNYMI I ZAWODOWYMI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie