KRS 0000092129
NIP7810026176
REGON63003323300000
NazwaBESTEL M.CHĘCIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBESTEL M.CHĘCIŃSKI I S-KA
Data rejestracji 20 lut 2002 (23 lata temu) 20 lut 2002
Data usunięcia 23 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POLNA, 15, POZNAŃ, 60 - 535, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7810026176
data rejestracji 14 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2895Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIWONA MARIA STELMASZYK ZUCHNIAK
Prokurent
2004-02-27
2013-02-21
SAMODZIELNA
BERNARD SYLWESTER STELMASZYK
Prokurent
2013-02-21
2016-10-10
SAMODZIELNA
ŁUKASZ PIOTR CHĘCIŃSKI
Prokurent
2016-10-10
2019-09-23
SAMODZIELNA
BERNARD SYLWESTER STELMASZYK
Wspólnik
2002-02-20
2013-02-21
LECH JAN SCHWERMER
Wspólnik
2002-02-20
2004-02-27
MACIEJ MIECZYSŁAW CHĘCIŃSKI
Wspólnik
2002-02-20
2019-09-23
IWONA MARIA STELMASZYK ZUCHNIAK
Wspólnik
2002-02-20
2004-02-27
PIOTR STELMASZYK
Wspólnik
2004-02-27
2007-11-02
ŁUKASZ PIOTR CHĘCIŃSKI
Wspólnik
2013-02-21
2016-10-10
KRYSTYNA CHĘCIŃSKA
Wspólnik
2016-10-10
2019-09-23
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, BEZ KONIECZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYM / INNYMI WSPÓLNIKAMI.
BERNARD SYLWESTER STELMASZYK
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-20
2013-02-21
LECH JAN SCHWERMER
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-20
2004-02-27
MACIEJ MIECZYSŁAW CHĘCIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-20
2019-09-23
IWONA MARIA STELMASZYK ZUCHNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-20
2004-02-27
PIOTR STELMASZYK
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-27
2007-11-02
ŁUKASZ PIOTR CHĘCIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-21
2016-10-10
KRYSTYNA CHĘCIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-10
2019-09-23
2002-02-20
2013-02-21
BESTEL B. STELMASZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie