KRS 0000092025
REGON05039541300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO
Data rejestracji 15 lut 2002 (23 lata temu) 15 lut 2002
Data usunięcia 28 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 26, BIELSK PODLASKI, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 24000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #80 EDUKACJA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄMICHAŁ LISOWSKI
Wspólnik
2002-02-15
2011-02-28
60(SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000(SZEŚĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
MIKOŁAJ MARTYNOWICZ
Wspólnik
2002-02-15
2011-02-28
80(OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000(OSIEM TYSIĘCY)ZŁOTYCH
MIROSŁAW KOZACZUK
Wspólnik
2002-02-15
2011-02-28
20(DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000(DWA TYSIĄCE)ZŁOTYCH
JANUSZ WERSZKO
Wspólnik
2002-02-15
2011-02-28
20(DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000(DWA TYSIĄCE)ZŁOTYCH
MARIA WERSZKO
Wspólnik
2002-02-15
2011-02-28
60(SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000(SZEŚĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
HALINA KOZACZUK
Likwidator
2003-11-07
2011-02-28
MIROSŁAW KOZACZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2011-02-28
MICHAŁ LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2011-02-28
MIKOŁAJ MARTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2003-11-07
JANUSZ WERSZKO
Członek Organu Nadzoru
2003-11-07
2011-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
JANUSZ WERSZKO
PREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2002-05-15
HALINA KOZACZUK
CZŁONEK ZARZĄDU - P.O DYREKTORA
2002-05-15
2003-11-07
2002-02-15
2003-11-07
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie