KRS 0000091749
NIP7952100563
REGON65094474600000
NazwaIRBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIRBI
Data rejestracji 14 lut 2002 (23 lata temu) 14 lut 2002
Data usunięcia 12 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BASZTOWA, 10, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJLERNIK MKRTCHYAN
Wspólnik
2002-02-14
2005-01-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 PLN (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET).
LIDA HARUTYUNYAN
Wspólnik
2002-02-14
2005-01-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 PLN (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET).
OLENA MASLOVA
Wspólnik
2005-01-11
2016-10-31
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000, ZŁ
RAYISA KVYATKOVSKA
Wspólnik
2005-10-26
2006-06-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000, ZŁ
IGOR KRUTIY
Wspólnik
2006-06-28
2008-07-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
RAISA KWIATKOWSKA
Wspólnik
2008-07-15
2016-10-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
MIKOLAI MELNIK
Wspólnik
2016-10-31
2021-04-12
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
ŁUKASZ TOMASZ GRUŹLEWSKI
Wspólnik
2016-10-31
2021-04-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LIDA HARUTYUNYAN
PREZES
2002-02-14
2005-01-11
OLENA MASLOVA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-11
2016-10-31
RAYISA KVYATKOVSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-10-26
2006-06-28
IGOR KRUTIY
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-28
2008-07-15
RAISA KWIATKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-15
2016-10-31
MIKOLAI MELNIK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-31
2021-04-12
ŁUKASZ TOMASZ GRUŹLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-31
2021-04-12
LERNIK MKRTCHYAN
WICEPREZES
2002-02-14
2005-01-11
2002-02-14
2005-01-11
"BARADI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-14
2005-01-11
375, OSTRÓW, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie