KRS 0000091703
NIP1131860092
REGON01281030400000
NazwaSTOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI USTAWICZNEJ TRANSFER W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROZWOJU EDUKACJI USTAWICZNEJ TRANSFER
Data rejestracji 13 lut 2002 (23 lata temu) 13 lut 2002
Data usunięcia 12 mar 2021 12 mar 2021
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 01-843, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
MAŁGORZATA BOGUSŁAWA REJNIK
Likwidator
2019-12-03
2021-03-12
BEATA HANNA PRZYBYŁO
Likwidator
2019-12-03
2021-03-12
KSENIA KEMPA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2005-11-30
ANNA ZDZISŁAWA FILIPOWSKA CHLEBEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2005-11-30
BEATA HANNA PRZYBYŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2009-07-28
KINGA HELENA MOTYSIA
Członek Organu Nadzoru
2005-11-30
2009-07-28
EWA MARIA SMOLAREK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-28
2021-03-12
MARIA ROKICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-11-30
2021-03-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiDO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DLA ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚCI DO 10.000,00 ZŁ, NATOMIAST DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MAŁGORZATA BOGUSŁAWA REJNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-27
2009-07-28
MAŁGORZATA BOGUSŁAWA REJNIK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-28
2019-12-03
BEATA HANNA PRZYBYŁO
WICEPREZES
2009-07-28
2019-12-03
MARTA MAŁGORZATA CYDEJKO
SEKRETARZ
2009-07-28
2013-09-23
AGNIESZKA JADWIGA LUCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-28
2017-06-29
MARTA EWA KRZYŻANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ SEKRETARZA
2013-09-23
2017-06-29
ELENA ILINKOWA
CZŁONEK
2002-02-13
2005-11-30
VLADIMIR TICHONOV
CZŁONEK
2002-02-13
2005-11-30
ALEKSANDER KOBYSHEV
CZŁONEK
2002-02-13
2005-11-30
BEATA KATARZYNA ROJEK PODGÓRSKA
WICEPREZES
2005-11-30
2009-07-28
2002-02-13
2019-12-03
STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI USTAWICZNEJ "TRANSFER"
2002-02-13
2009-07-28
KUBAŃSKA, 4, WARSZAWA, 03-949, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-28
2017-06-29
WIELOWIEJSKA, 28, WARSZAWA, 04-884, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie