KRS 0000091684
NIP6570308092
REGON00140722900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGRA"
Data rejestracji 13 lut 2002 (23 lata temu) 13 lut 2002
Data usunięcia 29 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PADEREWSKIEGO, 14, KIELCE, 25-004, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6570308092
data rejestracji 08 lis 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #660 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2851 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN #4544 MALOWANIE I SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMARIA SUŁKOWSKA
Wspólnik
2002-02-13
2004-12-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JANINA BOROWIEC
Wspólnik
2002-02-13
2019-11-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH.
LIDIA PAKUŁA
Wspólnik
2002-02-13
2019-11-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH.
LIDIA PAKUŁA
Prokurent
2002-02-13
2019-11-29
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA, LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
MARIA SUŁKOWSKA
PREZES
2002-02-13
2002-11-04
JANINA MARIA BOROWIEC
PREZES
2002-11-04
2007-11-06
KATARZYNA GRUDZIECKA
PREZES ZARZĄDU
2007-11-06
2009-10-30
JANINA BOROWIEC
PREZES ZARZĄDU
2009-10-30
2019-11-29
2002-02-13
2008-11-18
PIOTRKOWSKA, 12, KIELCE, 25-510, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie