KRS 0000091646
NIP9221069791
REGON00050212100000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM
Data rejestracji 19 lut 2002 (23 lata temu) 19 lut 2002
Data usunięcia 23 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 100, STAW NOAKOWSKI, 22-413, NIELISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@BSNIELISZ.PL
Dane podatkowe
NIP 9221069791
data rejestracji 01 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKATARZYNA ANNA BURCON
Beneficjent
WALDEMAR PANAS
Beneficjent
WALDEMAR PANAS
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ SMYK
Beneficjent
KRZYSZTOF CHMIEL
Pełnomocnik
2015-09-14
2022-04-07
PEŁNOMOCNIK DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
TOMASZ ZBIGNIEW WYŁUPEK
Pełnomocnik
2016-09-02
2017-06-09
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM
MONIKA MAŁGORZATA FLOREK
Pełnomocnik
2020-04-16
2022-04-07
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM
IWONA HAJDUK
Pełnomocnik
2022-04-07
2022-09-23
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM
GRAŻYNA DANUTA CHIMOSZ
Pełnomocnik
2007-08-31
2008-06-13
PEŁNOMOCNIK DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
WALDEMAR PANAS
Pełnomocnik
2007-08-31
2009-09-11
PEŁNOMOCNIK DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
AGNIESZKA WOŁOCH
Pełnomocnik
2011-07-20
2012-02-21
PEŁNOMOCNIK DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
RENATA WERONIKA WARCHOŁ
Pełnomocnik
2011-07-20
2012-02-21
PEŁNOMOCNIK DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
BEATA MRÓZ
Pełnomocnik
2012-02-21
2016-09-02
PEŁNOMOCNIK DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
MONIKA AGNIESZKA MELANOWSKA
Pełnomocnik
2015-09-14
2016-09-02
PEŁNOMOCNIK DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
JERZY HOJDA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2014-07-29
KAZIMIERZ STARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2006-09-15
MARIAN RĘKAS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2003-07-29
STANISŁAW JAKUBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2006-09-15
HENRYK SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-19
2003-07-29
KAZIMIERZ STARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2014-07-29
DARIUSZ JAKUBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2018-09-28
PAWEŁ HALIDA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-29
2018-09-28
STANISŁAW WYŁUPEK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-29
2022-09-23
ANDRZEJ JAN BOŻEK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-28
2022-09-23
KATARZYNA ANNA BURCON
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
WALDEMAR PANAS
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ANDRZEJ SMYK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO,O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD FIRMĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
STANISŁAW MYSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-19
2007-08-31
MARIAN MAKARA
WICEPREZES
2002-02-19
2003-07-29
RENATA WERONIKA WARCHOŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2007-08-31
RENATA WERONIKA WARCHOŁ
P.O. PREZESA ZARZĄDU
2007-08-31
2009-09-11
RENATA WERONIKA WARCHOŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-11
2011-07-20
ADAM WAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-29
2007-08-31
EWA ŁAPA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2007-08-31
2007-11-27
EWA ŁAPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-27
2010-11-23
BEATA MRÓZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2007-08-31
2007-09-10
BEATA MRÓZ
P.O. CZŁONKA ZARZĄDU
2007-09-10
2007-11-27
2002-02-19
2022-09-23
SPÓŁDZIELNIA
2002-02-19
2022-09-23
BANK SPÓŁDZIELCZY W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM
2002-02-19
2022-09-23
100, STAW NOAKOWSKI, 22-413, NIELISZ, POLSKA
2016-09-02
2022-09-23
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2016-09-02
2022-09-23
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-09-02
2022-09-23
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-09-02
2022-09-23
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2016-09-02
2022-09-23
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2016-09-02
2022-09-23
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-09-02
2022-09-23
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie