KRS 0000091572
NIP8512499780
REGON81126209200000
NazwaSKOOG BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSKOOG BROKERS
Data rejestracji 18 lut 2002 (23 lata temu) 18 lut 2002
Data usunięcia 04 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 19 STYCZNIA, 14, BEŁCHATÓW, 97-400, BEŁCHATÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 918000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8512499780
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCITOMMY SKOOG FORSAKRINGSMAKLERI AKTIEBOLAG
Wspólnik
2002-02-18
2004-11-22
1632 (JEDEN TYSIĄĆ SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 816.000 ZŁ (OSIEMSET SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAN TOMMY SKOOG
Wspólnik
2004-11-22
2019-11-04
918 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 459.000,00 ZŁ
ROLAND RENEE HEYBROEK
Wspólnik
2006-02-09
2019-11-04
918 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 459.000,00 ZŁ
STANISŁAW ŚWIERCZEWSKI
Likwidator
2019-03-18
2019-11-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SAMOISTNEJ, A CZŁONEK ZARZADU MOŻE JĄ REPREZENTOWAĆ JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
JAN TOMMY SKOOG
PREZES ZARZĄDU
2002-02-18
2019-03-18
KRZYSZTOF FRANCISZEK BRZEŻAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-18
2004-11-22
STANISLAW SWIERCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-22
2019-03-18
2002-02-18
2019-03-18
SKOOG BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-18
2006-02-09
PIŁSUDSKIEGO, 14, BEŁCHATÓW, 97-400, BEŁCHATÓW, POLSKA
2006-02-09
2012-02-14
PABIANICKA, 26, BEŁCHATÓW, 97-400, BEŁCHATÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie