KRS 0000091479
REGON07274879700000
NazwaSECESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSECESJA
Data rejestracji 12 kwi 2002 (22 lata temu) 12 kwi 2002
Data usunięcia 02 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3-GO MAJA, 19, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #3150 PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440 REKLAMA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #2940A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #9262 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #45 BUDOWNICTWO #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWSYLWIA JADWIGA SZABO FIRGANEK
Wspólnik
2002-04-12
2018-11-02
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁOTYCH
JÓZEF TADEUSZ MARSZAŁEK
Wspólnik
2002-04-12
2018-11-02
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
DAWID DARIUSZ MAJEWSKI
Wspólnik
2002-04-12
2018-11-02
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A POWYŻEJ TEJ KWOTY JEDYNIE ZA ZGODĄ (UCHWAŁA) ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
JERZY ANDRZEJ STOLARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-12
2018-11-02
2002-04-12
2018-11-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-12
2018-11-02
SECESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-12
2018-11-02
3-GO MAJA, 19, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
2002-04-12
2018-11-02
20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2002-04-12
2018-11-02
36 - PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-04-12
2018-11-02
3150 - PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH
2002-04-12
2018-11-02
652 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE
2002-04-12
2018-11-02
6713 - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-04-12
2018-11-02
7412 - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
2002-04-12
2018-11-02
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2002-04-12
2018-11-02
7440 - REKLAMA
2002-04-12
2018-11-02
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2002-04-12
2018-11-02
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie