KRS 0000091139
NIP8520802951
REGON81021101700000
Nazwa"ENBUDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENBUDEX
Data rejestracji 13 lut 2002 (23 lata temu) 13 lut 2002
Data usunięcia 20 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIELECKA, 23, SZCZECIN, 71-037, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANESTEFAN MACIEJEWICZ
Wspólnik
2002-02-13
2018-09-20
265 (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
GENOWEFA MACIEJEWICZ
Wspólnik
2002-02-13
2018-09-20
265 (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DARIUSZ SOKOŁOWSKI
Powiernik
2015-07-30
2018-09-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI.
STEFAN MACIEJEWICZ
PREZES
2002-02-13
2018-09-20
GENOWEFA MACIEJEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-13
2018-09-20
2002-02-13
2015-07-30
"ENBUDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-30
2018-09-19
"ENBUDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie