KRS 0000091117
REGON31018522900000
Nazwa"KOŁO-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOŁO-BIS
Data rejestracji 12 lut 2002 (23 lata temu) 12 lut 2002
Data usunięcia 03 lut 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA 550-LECIA, 1, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4380700,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMIWspólnik
2002-02-12
2006-02-03
77.554 (SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.877.700 (TRZY MILIONY OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH
71051559400000
IWONA SOCHA
Likwidator
2005-03-09
2006-02-03
PAWEŁ ROCH WŁODAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2006-02-03
JADWIGA MARIA GRZYBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2006-02-03
STANISŁAW WIERZBICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-12
2006-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES - DYREKTOR SPÓŁKI.
IWONA SOCHA
PREZES
2002-02-12
2005-03-09
2002-02-12
2005-03-09
"KOŁO-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie