KRS 0000090567
NIP5992750912
REGON21120966200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "OLEJNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "OLEJNIK"
Data rejestracji 14 lut 2002 (23 lata temu) 14 lut 2002
Data usunięcia 18 mar 2020 18 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEPODLEGŁOŚCI, RÓŻANKI, 66-416, RÓŻANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHZBIGNIEW ANTONI OLEJNIK
Wspólnik
2002-02-14
2020-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
IZABELA LUCYNA SZCZEPANIAK HERBET
Wspólnik
2002-02-14
2015-12-31
10 O WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
ZBIGNIEW ANTONI OLEJNIK
Likwidator
2015-12-31
2020-03-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
ZBIGNIEW ANTONI OLEJNIK
PREZES
2002-02-14
2015-12-31
IZABELA LUCYNA SZCZEPANIAK HERBET
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-14
2015-12-31
2002-02-14
2015-12-31
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "OLEJNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie