KRS 0000090303
NIP9542398759
REGON27772521100000
NazwaSTOWARZYSZENIE "EKO-MORAWA"
Krótka nazwaEKO-MORAWA
Data rejestracji 18 lut 2002 (23 lata temu) 18 lut 2002
Data usunięcia 11 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. ROŹDZIEŃSKA, 40, KATOWICE, 40-382, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK DANIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2006-09-25
ERNEST JÓZEF PUZIK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2008-10-17
ALFRED SZEJA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2008-10-17
RENATA JULIA RAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-25
2013-11-15
HENRYKA ŚWIERGOLIK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-17
2017-10-24
JOANNA MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-17
2013-11-15
WIESŁAW ŻĄDŁO
Członek Organu Nadzoru
2013-11-15
2023-08-11
AGNIESZKA ŻOGAŁA ROKICKA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-15
2015-11-13
JOANNA MUCHA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-13
2017-10-24
JUSTYNA WIENSZ
Członek Organu Nadzoru
2017-10-24
2023-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH BIEŻĄCYCH STOWARZYSZENIA, W TYM ZAWIERANIA UMÓW, ZOBOWIĄZAŃ ITP. DO WYSOKOŚCI 2000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 2000 ZŁ JEST WYMAGANY PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 20.000 ZŁ WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA.
STANISŁAW JÓZEF OCHODEK
PREZES
2002-08-26
2013-11-15
WIESŁAW ŻĄDŁO
WICE - PREZES
2002-08-26
2023-08-11
ANDRZEJ BERNARD GŁADKI
WICEPREZES
2002-08-26
2013-11-15
WŁADYSŁAW STANISŁAW ŚMIGIEL
SKARBNIK
2002-08-26
2013-11-15
WŁADYSŁAW STANISŁAW ŚMIGIEL
PREZES
2013-11-15
2017-10-24
WŁADYSŁAW STANISŁAW ŚMIGIEL
SEKRETARZ
2017-10-24
2023-08-11
ELŻBIETA SZKLAREK
CZŁONEK
2002-08-26
2008-10-17
TOMASZ PAWEŁ NIESPOREK
CZŁONEK
2002-08-26
2008-10-17
ELEONORA WERONIKA NIESPOREK WIETRZYK
CZŁONEK
2002-08-26
2008-10-17
ROMAN KUCHARCZYK
CZŁONEK
2002-08-26
2008-10-17
2002-02-18
2002-08-02
"PRO-EKO SZOPIENICE"
2002-08-02
2015-11-13
"STOWARZYSZENIE PRO-EKO SZOPIENICE"
2002-02-18
2002-08-26
OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 30, KATOWICE, 40-336, KATOWICE, POLSKA
2002-08-26
2006-09-25
GEN. HALLERA, 20 C, KATOWICE, 40-321, KATOWICE, POLSKA
2006-09-25
2016-06-06
OBROŃCÓW WESTERPLATTE, 100, KATOWICE, 40-335, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie