KRS 0000089750
REGON39076850000000
Nazwa"POLKOWICKIE KONSORCJUM BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLKOWICKIE KONSORCJUM BUDOWLANE
Data rejestracji 08 lut 2002 (23 lata temu) 08 lut 2002
Data usunięcia 24 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KILIŃSKIEGO, 6, POLKOWICE, 59-100, POLKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMMAREK BOGUMIŁ KONDRATOWICZ
Wspólnik
2002-02-08
2002-06-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000, ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
RYSZARD GAWRZOŁ
Wspólnik
2002-02-08
2003-01-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000, ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW IZYDOR MICHALSKI
Wspólnik
2002-02-08
2002-06-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000, ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
JANUSZ MARCINKOWSKI
Wspólnik
2003-07-07
2006-05-24
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000, ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOMASZ PAWEŁ BORKOWSKI
Wspólnik
2002-02-08
2003-07-07
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (SŁOWNIE: DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PIOTR PAWEŁ STAŃCZYSZYN
Wspólnik
2002-02-08
2006-05-24
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000, ZŁ (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
STANISŁAW BRONISŁAW OSUCH
Powiernik
2004-04-30
2006-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
TOMASZ PAWEŁ BORKOWSKI
PREZES
2002-02-08
2003-07-07
PIOTR PAWEŁ STAŃCZYSZYN
WICEPREZES
2002-02-08
2003-07-07
PIOTR PAWEŁ STAŃCZYSZYN
PREZES
2003-07-07
2006-05-24
2002-02-08
2003-01-17
"POLKOWICKIE KONSORCJUM BUDOWALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-08
2003-01-17
KRZYWA, 3, POLKOWICE, 59-100, POLKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie