KRS 0000089640
NIP6260333345
REGON27064350400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOERG" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOERG"
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 03 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŁOKIETKA, 17, BYTOM, 41-935, BYTOM 20, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 467150,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 354650,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9343
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUIRENEUSZ JAN SZCZEPANOWSKI
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2002-02-21
2012-06-05
ANDRZEJ CIEŚLAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2024-07-03
GRZEGORZ ŻEMEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2024-07-03
JERZY PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2024-07-03
ERNEST PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2024-07-03
MARTA STANESCU
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2024-07-03
IRENEUSZ JAN SZCZEPANOWSKI
Powiernik
2002-02-21
2012-06-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 1/20 KAPITAŁU AKCYJNEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓĆH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ADAM EDWARD TURKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2011-01-20
JANUSZ FRYDECKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2024-07-03
2002-02-21
2014-10-06
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOERG" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie