KRS 0000089594
NIP7742497407
REGON61104688000000
Nazwa"KRUP-STAL" CENTRUM STALI - K.OLEWNIK, J.KRUPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"KRUP-STAL" CENTRUM STALI - K.OLEWNIK, J.KRUPIŃSKI
Data rejestracji 11 lut 2002 (23 lata temu) 11 lut 2002
Data usunięcia 22 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BIELSKA, 105, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓWKRZYSZTOF OLEWNIK
Wspólnik
2002-02-11
2010-10-22
JACEK KRUPIŃSKI
Wspólnik
2002-02-11
2010-10-22
JACEK KRUPIŃSKI
Likwidator
2009-01-06
2010-10-22
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WYŁĄCZNIE WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF OLEWNIK
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-11
2009-01-06
JACEK KRUPIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-11
2009-01-06
2002-02-11
2009-01-06
"KRUP-STAL" CENTRUM STALI - K.OLEWNIK, J.KRUPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie