KRS 0000089475
NIP6331006784
REGON07274252400000
NazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TYSZKO MARIA, TYSZKO RADOSŁAW SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TYSZKO MARIA, TYSZKO RADOSŁAW
Data rejestracji 08 lut 2002 (23 lata temu) 08 lut 2002
Data usunięcia 03 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. POLNA, 26C, PAWŁOWICE, 42-251, PAWŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6331006784
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMIRADOSŁAW TYSZKO
Beneficjent
MARIA TYSZKO
Beneficjent
MARIA TYSZKO
reprezentant
RADOSŁAW TYSZKO
reprezentant
ANDRZEJ TYSZKO
Wspólnik
2002-02-08
2020-09-10
MARIA TYSZKO
Wspólnik
2002-02-08
2021-12-03
RADOSŁAW TYSZKO
Wspólnik
2020-09-10
2021-12-03
RADOSŁAW TYSZKO
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MARIA TYSZKO
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PEŁNYM ZAKRESIE
ANDRZEJ TYSZKO
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-08
2020-09-10
MARIA TYSZKO
Członek Organu Reprezentacji
2002-02-08
2021-12-03
RADOSŁAW TYSZKO
Członek Organu Reprezentacji
2020-09-10
2021-12-03
2002-02-08
2020-09-10
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TYSZKO ANDRZEJ, TYSZKO MARIA SPÓŁKA JAWNA
2002-02-08
2004-09-30
GÓRNICZA, 2H, PAWŁOWICE, 43-251, PAWŁOWICE, POLSKA
2004-09-30
2020-09-10
POLNA, 26A, PAWŁOWICE, 43-251, PAWŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie