KRS 0000089006
NIP8890001700
REGON00037423200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Data usunięcia 07 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOLSKA, 16, IZBICA KUJAWSKA, 87-865, IZBICA KUJAWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8890001700
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIZENON JAN KLIMCZAK
Likwidator
2020-10-12
2021-10-07
MARIA DANUTA MALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
2006-07-18
EWA ALEKSANDRA KACZALSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
2014-09-11
JADWIGA JULIANNA ZIARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
2006-07-18
JANINA KUJAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
2021-10-07
WIESŁAW STANISŁAW GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-18
2014-09-11
JORDAN LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-18
2016-12-05
JADWIGA KUCHARSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-07
2014-09-11
GRAŻYNA JANINA OLBRYCHT
Członek Organu Nadzoru
2014-09-11
2021-10-07
MARIANNA WILCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-11
2021-10-07
JADWIGA GAJ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-11
2018-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU GDYBY ZARZĄD DZIAŁAŁ W SKŁADZIE JEDNOOSOBOWYM, OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
ZENON JAN KLIMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2020-10-12
WŁADYSŁAWA BUCZKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-05
2016-02-05
STEFAN DULSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 30.06.2006 R.
2005-11-22
2006-07-18
STEFAN DULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-18
2020-10-12
WŁADYSŁAWA BUCZKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-17
2020-10-12
2002-02-05
2020-10-12
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie