KRS 0000088678
NIP5670004296
REGON00046818600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W BABOSZEWIE W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W RZEWINIE
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W BABOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W RZEWINIE
Data rejestracji 07 lut 2002 (23 lata temu) 07 lut 2002
Data usunięcia 15 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 52A, RZEWIN, 09-130, BABOSZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5050 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1421 WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #2932 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCHTOMASZ BROJEK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2015-09-15
ELŻBIETA ZDUNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2015-09-15
MAREK KĘDZIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2015-09-15
PIOTR CHARZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2011-10-11
WITOLD ZYGMUNT WALCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2006-09-20
TADEUSZ LUTOMIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2006-09-20
EUGENIUSZ GULASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2006-09-20
PAWEŁ TADEUSZ BALCERZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2015-09-15
ANDRZEJ WAWRZYNIEC WROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2015-09-15
RYSZARD NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2006-09-20
TADEUSZ JAROSIEWICZ
Likwidator
2007-03-12
2015-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
WIESŁAW JANUSZ POPIOŁKOWSKI
PREZES
2002-02-07
2006-09-20
KRZYSZTOF STANISŁAW STRZELCZAK
WICEPREZES D/S MECHANIZACJI
2002-02-07
2006-09-20
TADEUSZ JAROSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-07
2006-09-20
TADEUSZ JAROSIEWICZ
PREZES
2006-09-20
2007-03-12
JAN SIKORSKI
WICEPREZES D/S MECHANIZACJI - DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
2006-09-20
2007-03-12
MARIANNA STASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-20
2007-03-12
2002-02-07
2007-03-12
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W BABOSZEWIE
2007-03-12
2012-08-22
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W BABOSZEWIE W LIKWIDACJI
2002-02-07
2012-08-22
BABOSZEWO, 09-130, BABOSZEWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie