KRS 0000088551
REGON91096424500000
NazwaESSE QUATTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaESSE QUATTRO
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Data usunięcia 01 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 10, LIPNO, 87-600, LIPNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4293500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIGABRIEL DI LEO
Prokurent
2006-01-06
2008-12-01
SAMOISTNA
GABRIEL DI LEO
Członek Organu Nadzoru
2005-11-08
2008-12-01
RENZO AIME
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2005-03-01
RAFAELE SCOTTO
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2005-03-01
CORRADO CANEPA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2005-03-01
MASSIMILIANO LAMAZZI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-01
2005-11-08
LINO CEZZA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-01
2008-12-01
FRANCESCA ROSSETTI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-01
2008-12-01
GABRIEL DI LEO
Członek Organu Nadzoru
2006-01-06
2008-12-01
ELIZABETTA ROSSETTI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-06
2008-12-01
ESSE TRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Wspólnik
2002-02-05
2008-12-01
7934 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3967000,-ZŁ
MARIA BRAMOWICZ
Wspólnik
2002-02-05
2002-11-29
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
GIORGIO CARMELO MEZZADRI
Likwidator
2006-11-09
2008-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA)LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
GEORGIO MEZZADRI
PREZES
2005-03-01
2006-11-09
MASSIMO SCOTTO
PREZES
2002-02-05
2005-03-01
1957-03-20
2002-02-05
2006-11-09
ESSE QUATTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-05
2005-11-08
SPÓŁDZIELCZA, 4, LIPNO, 87-600, LIPNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie