KRS 0000088370
NIP1251193830
REGON01741399600000
Nazwa"QUANTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"QUANTIC
Data rejestracji 06 lut 2002 (23 lata temu) 06 lut 2002
Data usunięcia 22 mar 2013 22 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 1, KLEMBÓW, 05-205, KLEMBÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #45 BUDOWNICTWO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6521 LEASING #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAZENON SZLENDAK
Wspólnik
2002-02-06
2013-03-22
91 - UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45500 ZŁOTYCH
ZENON SZLENDAK
Likwidator
2012-06-19
2013-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KIELAK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-06
2002-04-18
ELŻBIETA STANISŁAWA SZLENDAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-06
2012-06-19
ZENON SZLENDAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-06
2002-04-18
ZENON SZLENDAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-18
2012-06-19
2002-02-06
2005-05-06
HANTESIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-06
2012-06-19
"QUANTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-06
2002-04-18
STRZELCÓW GRODZIEŃSKICH, 8, RADZYMIN, 05-250, RADZYMIN, POLSKA
2003-04-30
2005-05-06
KLUCZBORSKA, 9, WARSZAWA, 01-461, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie