KRS 0000088224
REGON00045036400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA REMONTOWO - BUDOWLANA - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA REMONTOWO - BUDOWLANA -
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Data usunięcia 20 mar 2003 20 mar 2003
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MILICKA, 23, TRZEBNICA, 55-100, TRZEBNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAFELIKSA JAROSZ
Likwidator
2002-06-12
2003-03-20
JÓZEF PADEWSKI
Likwidator
2002-06-12
2003-03-20
MIECZYSŁAW ANTONI LESZCZYŃSKI
Likwidator
2002-06-12
2003-03-20
JAN HENRYK SMOLAK
Likwidator
2002-06-12
2003-03-20
JAN JEZIERSKI
Likwidator
2002-06-12
2003-03-20
STANISŁAW SĘDKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-03-20
MAREK BAHRYN KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2002-06-12
JÓZEF FRANCISZEK ŚLĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-03-20
ADAM DZIĘCIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-03-20
TADEUSZ KRZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2003-03-20
JERZY JAN ŁUKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2003-03-20
JERZY NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2003-03-20
JERZY SZOSTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2003-03-20
JAN JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-03-20
LESZEK STĘPLOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-03-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK.
JÓZEF PADEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-04
2002-06-12
MIECZYSŁAW ANTONI LESZCZYŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-02-04
2002-06-12
JAN HENRYK SMOLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-04
2002-06-12
JAN JEZIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-04
2002-06-12
FELIKSA JAROSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-04
2002-06-12
2002-02-04
2002-06-12
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA REMONTOWO - BUDOWLANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie