KRS 0000088013
NIP9290052807
REGON00141192300000
NazwaZIELONOGORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZIELONOGORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 15 lut 2002 (23 lata temu) 15 lut 2002
Data usunięcia 20 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DĄBROWSKIEGO, 41A, ZIELONA GÓRA, 65 - 021, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAKRZYSZTOF DYJAS
Likwidator
2013-03-26
2013-12-20
ZYGMUNT ORZESZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2004-07-20
JAN ROCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2013-12-20
WIESŁAW JERZY MORYE
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2004-07-20
KRZYSZTOF DYJAS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2010-01-14
BRONISŁAWA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2004-07-20
EDWARD MARIAN SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2007-08-09
FELIKS WALERY WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2007-08-09
ALOJZY MERDA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2004-07-20
TADEUSZ WOJCIECH MASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2013-12-20
ROMAN NIKODEM BRESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2013-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPEŁNOMOCNIONA.
JANUSZ MARIAN ŻOŁĄDKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2010-01-14
EDWARDA IRENA PRUS
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-15
2013-03-26
KRZYSZTOF DYJAS
PREZES ZARZĄDU
2010-01-14
2013-03-26
2002-02-15
2013-03-26
ZIELONOGÓRSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZIELONEJ GÓRZE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie