KRS 0000087995
NIP5221080359
REGON01189265900000
NazwaELEKTRO-PULSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELEKTRO-PULSAR
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Data usunięcia 18 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BAKALARSKA, 29, WARSZAWA, 02-212, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTUMARCIN JÓZEF MIZIAK
reprezentant
TAKEHITO YAMAOKA
Beneficjent
1959-01-20
JERZY CZESŁAW KELLER
Wspólnik
2002-02-05
2012-11-06
52(PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000(DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
SŁAWOMIR JÓZEF KOSIOR
Wspólnik
2002-02-05
2013-02-04
48(CZTERDZIEŚCI OSIEM)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000(DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE)ZŁOTYCH
GRZEGORZ JAKUB KELLER
Wspólnik
2012-11-06
2013-02-04
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 PLN
JOLANTA KELLER
Wspólnik
2012-11-06
2013-02-04
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 PLN
Wspólnik
2013-02-04
2020-08-18
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁOTYCH
47315684000000
ILONA MARIA BOROWSKA
Wspólnik
2012-11-06
2013-02-04
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 PLN
MARCIN JÓZEF MIZIAK
Likwidator
2019-04-18
2020-08-18
TAKEHITO YAMAOKA
Beneficjent
POSIADA 28,67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HIMOINSA S.L, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HIMOINSA POLSKA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELEKTRO-PULSAR SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JERZY CZESŁAW KELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-05
2012-11-06
SŁAWOMIR JÓZEF KOSIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-05
2013-02-04
GUILLERMO ELUM CASTILLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-04
2019-04-18
MARCIN JÓZEF MIZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-04
2019-04-18
2002-02-05
2019-04-18
ELEKTRO-PULSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-05
2004-06-29
BAKALARSKA, 29, WARSZAWA, 02-212, WARSZAWA, POLSKA
2004-06-29
2013-02-04
KRZYSZTOFA KOLUMBA, 27, WARSZAWA, 02-288, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie