KRS 0000087937
NIP7811011981
REGON63036926900000
NazwaAUDYT I RACHUNKOWOŚĆ "UZR-CBR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUDYT I RACHUNKOWOŚĆ "UZR-CBR"
Data rejestracji 08 lut 2002 (23 lata temu) 08 lut 2002
Data usunięcia 11 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRKI, 12, POZNAŃ, 60-204, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CZESLAWA.LUCZAK@UZR-CBR.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6920 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-02-08
2014-09-11
4710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 235.500,00 ZŁ
00702641600000
CZESŁAWA KAZIMIERA ŁUCZAK
Likwidator
2013-09-27
2014-09-11
TADEUSZ TYLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2005-08-02
DIONIZY KWINTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2005-08-02
MIECZYSŁAW PAWLICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2005-08-02
JERZY KĄDZIOŁKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2005-08-02
ADAM MARIAN KĘSIK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-02
2006-08-10
DANUTA MARIA FRONTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-02
2006-08-10
IRENA TERESA NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-02
2012-01-25
ZDZISŁAW KOŁACZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2008-11-28
HENRYK JAN FABIŚ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2014-09-11
FRANCISZEK WALA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-28
2014-09-11
BARBARA MUSZYŃSKA
Prokurent
2002-02-08
2005-05-27
SAMOISTNA
OLIMPIA JADWIGA PRZYBYŁ
Prokurent
2002-02-08
2004-08-10
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH.
WANDA BARTOSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-08
2004-03-16
URSZULA DANIELEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-08
2003-08-05
CZESŁAWA KAZIMIERA TRAWIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-05
2007-08-21
MAŁGORZATA WOJTYLA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2013-09-27
JERZY ZALWOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-21
2011-09-09
BEATA MARIA FRĄCZEK
WICEPREZES
2011-11-04
2013-06-19
2002-02-08
2005-10-31
"USŁUGOWY ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-31
2013-09-27
AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ "UZR-CBR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-08
2013-12-27
JUNACKA, 34, POZNAŃ, 60-152, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie