KRS 0000087731
NIP1130020852
REGON00800170800000
NazwaSVZ KARCZMISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSVZ KARCZMISKA
Data rejestracji 01 lut 2002 (23 lata temu) 01 lut 2002
Data usunięcia 12 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POGODNA, 79, KARCZMISKA PIERWSZE, 24-310, KARCZMISKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7289975,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1130020852
data rejestracji 01 cze 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAFREEK RIJNA
Beneficjent
1955-09-21
ANNA ADRIANA CATHARINA MARIA VAN DEN HOEK - HUIJBREGTS
Beneficjent
1972-12-13
GERHARD EVENHUIS
Beneficjent
1966-07-09
ADRIAAN WILLEM BOS
Beneficjent
1984-06-09
BENJAMIN RICHARD SEMEIJNS DE VRIES VAN DOESBURGH
Beneficjent
1956-09-01
DIRK HUGO DE LUGT
Beneficjent
1961-09-16
JÓZEF MOSZYŃSKI
reprezentant
GRZEGORZ LICHOCKI
reprezentant
SANDER WIJKSTRA
Beneficjent
1952-02-16
ADRIANUS JOHANNES BENNO PETRUS BOSSERS
Beneficjent
1961-06-21
ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
Prokurent
2013-10-28
2016-08-17
ODDZIELNA
ALICJA MARIA LILJA
Prokurent
2003-03-06
2003-12-11
ŁĄCZNA
IZABELA KRYSTYNA JASIŃSKA MARNIAK
Prokurent
2003-03-06
2013-10-28
ODDZIELNA
RYSZARD EUGENIUSZ KLUZIAK
Prokurent
2003-12-11
2016-08-17
ODDZIELNA
ANNA SZEWS
Prokurent
2005-05-31
2005-11-07
ODDZIELNA
ANDRZEJ JÓZEF CZECHOWICZ
Prokurent
2005-11-07
2009-06-23
ODDZIELNA
GRZEGORZ LICHOCKI
Likwidator
2017-01-04
2022-04-12
JÓZEF MOSZYŃSKI
Likwidator
2017-02-06
2022-04-12
ALICJA MARIA LILJA
Wspólnik
2002-02-01
2002-09-27
855 UDZIAŁÓW PO 708,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ- ŁACZNA WYSOKOŚĆ 605.340,00 ZŁOTYCH.
JAN TADEUSZ PEŁKA
Wspólnik
2002-02-01
2002-09-27
371 UDZIAŁÓW PO 708,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ- ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 262.668,00 ZŁOTYCH.
CHRISTER TOMMAS DROTTSON
Wspólnik
2002-02-01
2002-09-27
867 UDZIAŁÓW PO 708,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ- ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 613.836,00 ZŁOTYCH.
MONDI NEDERLAND BV
Wspólnik
2002-09-27
2012-09-25
5951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.289.975,00 ZŁOTYCH
SVZ RIJKEVORSEL NV
Wspólnik
2012-09-25
2022-04-12
5951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7289975,00 ZŁ
FREEK RIJNA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ANNA ADRIANA CATHARINA MARIA VAN DEN HOEK - HUIJBREGTS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
GERHARD EVENHUIS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ADRIAAN WILLEM BOS
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
BENJAMIN RICHARD SEMEIJNS DE VRIES VAN DOESBURGH
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
DIRK HUGO DE LUGT
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
SANDER WIJKSTRA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ADRIANUS JOHANNES BENNO PETRUS BOSSERS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
JOHANNES HUBERTUS DOMINICUS VONCKEN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA LUB ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI O WARTOŚCI DO 300.000,00 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA LUB ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI O WARTOŚCI POWYŻEJ 300.000,00 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH A NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA LUB ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI O WARTOŚCI POWYŻEJ 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
ALICJA MARIA LILJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-01
2003-03-06
MARC JOSEPHUS MARIA VENNEKENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-06
2006-11-15
PIOTR PAWEŁ KALITTA
CZŁONEK
2005-05-31
2009-06-23
JOHAN MAURITS CORNELIUS PAGE
PREZES
2006-03-06
2010-09-24
JEAN-PIERRE MELANIE DE ROECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-23
2010-09-24
PIOTR CZESŁAW OSTASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-23
2016-08-17
JULIAN CYRYL RANDLES
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-24
2012-09-25
RICHARD IAN THOMAS MALPASS
PREZES ZARZĄDU
2010-09-24
2012-09-25
CHRISTER TOMMAS DROTTSON
PREZES ZARZĄDU
2002-02-01
2003-03-06
CHRISTER TOMMAS DROTTSON
WICEPREZES
2003-03-06
2012-01-19
2002-02-01
2003-03-06
"CONDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-06
2013-01-02
"MONDI CONDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-02
2017-01-04
SVZ KARCZMISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-01
2010-09-24
79, KARCZMISKA I, 24-310, KARCZMISKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie