KRS 0000087698
NIP6390003853
REGON00058190700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "OGRODNIK" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZA "OGRODNIK"
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 01 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OPAWSKA, 172, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#0112A UPRAWA WARZYW #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5247. SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMAGDALENA BARBARA SROMEK
Likwidator
2013-10-22
2015-04-01
BARBARA SAŁAMACHA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2005-07-18
KATARZYNA SABINA ŁOPATKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2013-06-28
JAN CWIBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2005-07-18
GRAŻYNA JANINA MERWA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2004-07-08
KRYSTYNA BRONISŁAWA POLACZY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2015-04-01
TADEUSZ FRANCISZEK ŁOPATKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2005-07-18
URSZULA AGNIESZKA BULA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-18
2015-04-01
GIZELA RENATA DOLEŻYCH
Członek Organu Nadzoru
2005-07-18
2015-04-01
HENRYKA MARIA FILIPOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-18
2013-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄDSPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓLDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGDALENA BARBARA SROMEK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2013-10-22
2002-01-31
2013-10-22
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "OGRODNIK"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie