KRS 0000087506
NIP6130003170
REGON00137262000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHROMEX" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Krótka nazwaUSŁUGOWO-HANDLOWA "CHROMEX" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 10 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DĄBROWSKIEGO, 1, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3663 PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIEDWARD JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2002-07-12
TERESA JANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2005-07-15
ZDZISŁAWA MAGDALENA TARASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2005-01-13
GRZEGORZ JANUSZ BARTOSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2002-07-12
STANISŁAW ŚLUSARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2002-07-12
JANUSZ GAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2005-07-15
WIESŁAWA ŁUCJA STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2004-11-05
JACEK PATRZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2002-07-12
JÓZEF PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-12
2008-06-26
MARIAN RYŚ
Członek Organu Nadzoru
2005-07-15
2008-06-26
RAFAŁ FRANCISZEK KOCIEMBA
Pełnomocnik
2011-05-30
2012-01-31
KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OKREŚLONEGO W KONCESJI.
TOMASZ TUSZYŃSKI
Pełnomocnik
2012-01-31
2014-12-10
KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OKREŚLONEGO W KONCESJI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK Z PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI.
MARIA GRYGORIA JANAS
PREZES
2002-01-31
2004-11-05
ANDRZEJ KEMPIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2002-01-31
2004-11-05
ANDRZEJ KEMPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-05
2014-12-10
URSZULA KATARZYNA BYSTRZYCKA
CZŁONEK
2002-01-31
2008-09-12
WIESŁAWA ŁUCJA STĘPIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-05
2010-12-17
GRZEGORZ JANUSZ BARTOSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-12
2010-12-17
GRZEGORZ JANUSZ BARTOSZEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-17
2014-12-10
ZDZISŁAWA MAGDALENA TARASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-17
2014-12-10
2002-01-31
2014-12-10
SPÓŁDZIELNIA
2002-01-31
2014-12-10
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA "CHROMEX" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
2002-01-31
2014-12-10
DĄBROWSKIEGO, 1, LUBAŃ, 59-800, LUBAŃ, POLSKA
2002-01-31
2014-12-10
3663 - PRODUKOWANIE WYROBÓW
2002-01-31
2014-12-10
74 - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEMYSŁOWYCH I NIEPRZEMYSŁOWYCH
2002-01-31
2014-12-10
52 - HANDEL DETALICZNY
2002-01-31
2014-12-10
51 - HANDEL HURTOWY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie