KRS 0000087452
NIP5260030779
REGON01044096100000
NazwaPRZEDIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ELJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ELJOT"
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Data usunięcia 02 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JOSEPHA CONRADA, 55B, KRAKÓW, 31-357, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 440800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-02-04
2008-09-02
550 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440 000 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
35052914600000
INTERCARS INTERNATIONAL VEHICULES INDUSTRIELS
Wspólnik
2002-02-04
2005-02-07
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AUGUSTIN ARCONDEGUY
DYREKTOR
2002-02-04
2008-09-02
AGNIESZKA ANNA ROJEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-03
2008-09-02
LAURENT GERVAIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-07
2008-09-02
2002-02-04
2002-08-24
RODZIWIŁŁOWSKA, 29, KRAKÓW, 31-026, KRAKÓW, POLSKA
2002-08-24
2005-02-07
RADZIWIŁŁOWSKA, 29, KRAKÓW, 31-026, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie