KRS 0000087414
NIP9441860587
REGON35712220600000
NazwaHAUTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHAUTEC POLSKA
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 01 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYNIECKA, 1, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9441860587
data rejestracji 05 mar 2002
status Czynny
07114020170000410212852879
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
al. Józefa Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
11191010482116991557570001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
18105014451000009031315865
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
40105014451000009031315857
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
42105014451000009080884761
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
54191010482116991557570003
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
96105014451000009081182355
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOBARBARA ANNA GRUSKOŚ
Beneficjent
PAWEŁ BRUNARSKI
Beneficjent
BARBARA ANNA GRUSKOŚ
zgłaszający - komplementariusz
PAWEŁ BRUNARSKI
zgłaszający - komplementariusz
MACIEJ ŁUKASZ GRUSKOŚ
Beneficjent
JOANNA ZOFIA BRUNARSKA
Beneficjent
BARBARA ZOFIA BRUNARSKA
Beneficjent
PAWEŁ BOGUSŁAW BRUNARSKI
Wspólnik
2002-01-31
2017-06-01
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
TADEUSZ GRUSKOŚ
Wspólnik
2002-01-31
2017-02-01
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
WANDA KAŹIMIERA KAMIŃSKA
Wspólnik
2002-01-31
2006-03-22
8 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI ŁĄCZNEJ 800 ZŁ.
JÓZEF KAMIŃSKI
Wspólnik
2002-01-31
2006-03-22
8 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI ŁĄCZNEJ 800 ZŁ.
Wspólnik
2013-08-01
2017-02-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
35106685000000
BARBARA ANNA GRUSKOŚ
Wspólnik
2017-02-01
2017-06-01
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
TADEUSZ GRUSKOŚ
Prokurent
2014-07-17
2015-02-18
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ ŁUKASZ GRUSKOŚ
Prokurent
2015-04-29
2017-06-01
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ BOGUSŁAW BRUNARSKI
Prokurent
2014-07-17
2015-02-18
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ GRUSKOŚ
Prokurent
2006-03-22
2014-07-17
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA ANNA GRUSKOŚ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PAWEŁ BRUNARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MACIEJ ŁUKASZ GRUSKOŚ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JOANNA ZOFIA BRUNARSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BARBARA ZOFIA BRUNARSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PAWEŁ BOGUSŁAW BRUNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2014-06-26
TADEUSZ FRANCISZEK GRUSKOŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2014-06-26
WANDA KAŹIMIERA KAMIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2006-03-22
MACIEJ ŁUKASZ GRUSKOŚ
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2015-02-18
PAWEŁ BOGUSŁAW BRUNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2017-06-01
TADEUSZ GRUSKOŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2017-02-01
BARBARA ANNA GRUSKOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-01
2017-06-01
2002-01-31
2017-02-01
HAUTEC-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-31
2006-03-22
TOROWA, 3, KRAKÓW, 30-435, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie