KRS 0000087381
REGON27766665500000
NazwaKAPPA KARTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAPPA KARTON POLSKA
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 10 paź 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FILARETÓW, 21, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHKAPPA KARTON MORAVA
Wspólnik
2002-01-31
2005-07-18
40 - 40.000 ZŁ.
KAPPA PACKAGING CZECH
Wspólnik
2002-01-31
2006-10-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ANDRZEJ ŚWIDA
Likwidator
2005-07-27
2006-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓÓKA REPREZENTOWANA JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
TOMAS HERRMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2005-07-27
BRETISLAV VESELY
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2005-07-27
MIROSLAV GAVLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2004-04-15
2002-01-31
2005-07-27
KAPPA KARTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie