KRS 0000087316
NIP7580000835
REGON00038730600000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OSTROŁĘCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OSTROŁĘCE
Data rejestracji 01 lut 2002 (23 lata temu) 01 lut 2002
Data usunięcia 19 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MAGAZYNOWA, 1, OSTROŁĘKA, 07-417, OSTROŁĘKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKTERESA USTASZEWSKA
Likwidator
2006-11-29
2013-09-19
WOJCIECH TOMASZ KACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2013-09-19
JÓZEF KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2013-09-19
JAN DOBEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2013-09-19
ALEKSANDER RASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2006-02-20
STANISŁAW ŁUKASIK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2013-09-19
WACŁAW ŻEBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2006-02-20
ALICJA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2013-09-19
TOMASZ MŁODZIANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2006-02-20
WALDEMAR KULAS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2006-02-20
ANTONI PEŁTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-01
2006-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OSTROŁĘCE
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
WALDEMAR KUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-01
2006-11-29
TERESA USTASZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-01
2006-11-29
2002-02-01
2006-11-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OSTROŁĘCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie