KRS 0000087231
REGON27766270000000
NazwaWATTS INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWATTS INDUSTRIES
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 21 mar 2011 21 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PTASIA, 3, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄWATTS INDUSTRIES EUROPE B.V.
Wspólnik
2002-01-30
2011-03-21
75 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00;-ZŁOTYCH
WATTS OCEAN B.V.
Wspólnik
2002-01-30
2011-03-21
25 UDZIAŁÓW PO 500,00;-ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00;-ZŁOTYCH
MICHAŁ CYPRIAN JURCZAK
Likwidator
2011-01-17
2011-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
ANDREAS HERBERT KANT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2005-03-04
JOHAN VAN KOUTERIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2011-01-17
JOHN FAIRS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2005-03-04
JOHN DENNIS CAWTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-04
2011-01-17
2002-01-30
2011-01-17
WATTS INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-30
2005-03-04
PORTOWA, 28, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie