KRS 0000087185
NIP5832771029
REGON19264560100000
NazwaFUNDACJA KOLEJARZY "ZDROWIE"
Krótka nazwaKOLEJARZY "ZDROWIE"
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 31 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres TURYSTYCZNA, 4, OCYPEL, 83-241, OCYPEL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440 REKLAMAPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Odpłatna działalność statutowa. (2)
#523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃJADWIGA GRZENIA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2004-05-27
MIECZYSŁAW ANDRZEJ RZADKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2010-12-31
ANIELA IRENA DEPKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2009-01-27
JERZY BABICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2004-12-21
URSZULA SPYCHALSKA GOZDEK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-21
2010-12-31
ANIELA ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-27
2010-12-31
BARBARA MARIA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2004-05-27
HANNA BOGUMIŁA POPKOWSKA ZERBIN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2004-05-27
EDWARD ZBIGNIEW PIOTUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2004-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU.
JERZY TADEUSZ KAZIMIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2010-12-31
JANINA RODZIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-30
2004-05-27
BARBARA MARIA CZYŻYKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-09
2010-12-31
MARIA MIKOSZA STOJKOWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-09
2010-12-31
JANINA PAWEŁKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-09
2004-05-27
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW MADEJSKI
CZŁONEK
2004-05-27
2010-12-31
ANIELA IRENA DEPKA
CZŁONEK
2009-01-27
2010-12-31
2002-01-30
2004-05-27
FUNDACJA "ZDROWIE"
2004-05-27
2009-01-27
FUNDACJA KOLEJARZY "ZDROWIE"
2002-01-30
2004-12-21
PODWALE GRODZKIE, 1, GDAŃSK, 80-895, GDAŃSK, POLSKA
2004-12-21
2009-01-27
TURYSTYCZNA, 4, OCYPEL, 83-241, OCYPEL, POLSKA
2009-01-27
2009-03-06
MORSKA, 106, OCYPEL, 81-222, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie