KRS 0000087102
NIP9542304209
REGON27662013100000
Nazwa"APIMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAPIMED
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 18 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MEDYKÓW, 4, KATOWICE, 40-752, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2053Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHTOMASZ ZYGMUNT BIERNAT
Wspólnik
2002-01-31
2020-11-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
RAFAŁ ARTUR STOJKO
Wspólnik
2002-01-31
2020-11-18
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
TOMASZ ZYGMUNT BIERNAT
Likwidator
2019-10-18
2020-11-18
BARBARA ANNA STOJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2003-07-23
BEATA KATARZYNA BIERNAT
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2007-02-28
ARTUR STANISŁAW STOJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2020-11-18
EWA ADELA SZAFLARSKA STOJKO
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2020-11-18
BOGDAN JERZY KUŹNIAR
Członek Organu Nadzoru
2007-02-28
2020-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZA DWUKROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ CZYNNOŚCI JEST RÓWNA LUB WYŻSZA OD DWUKROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURETEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, ALBO PROKURENT, LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
RAFAŁ ARTUR STOJKO
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2019-10-18
TOMASZ ZYGMUNT BIERNAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2019-10-18
2002-01-31
2019-10-18
"APIMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie