KRS 0000086854
NIP5730207176
REGON15050251500000
NazwaPHU "FUGA" BESIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPHU "FUGA" BESIŃSCY
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 23 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KRAKOWSKA, 45, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email FUGA@FUGA.NET.PL
Dane podatkowe
NIP 5730207176
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMONIKA MARIA BESIŃSKA
Beneficjent
GRAŻYNA BOLESŁAWA BESIŃSKA
Beneficjent
MONIKA MARIA BESIŃSKA
zgłaszający - wspólnik spółki
MONIKA MARIA BESIŃSKA
Wspólnik
2002-01-30
2024-02-23
TADEUSZ ADAM BESIŃSKI
Wspólnik
2002-01-30
2023-10-19
SŁAWOMIR ROBERT BESIŃSKI
Wspólnik
2006-11-22
2009-03-03
GRAŻYNA BOLESŁAWA BESIŃSKA
Wspólnik
2009-03-03
2024-02-23
MONIKA MARIA BESIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
GRAŻYNA BOLESŁAWA BESIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - MONIKA BESIŃSKA - GRAŻYNA BESIŃSKA
GRAŻYNA BOLESŁAWA BESIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2009-03-03
2024-02-23
MONIKA MARIA BESIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-30
2024-02-23
TADEUSZ ADAM BESIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-30
2023-10-19
SŁAWOMIR ROBERT BESIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-11-22
2009-03-03
2002-01-30
2006-11-22
PHU "FUGA" M.BESIŃSKA, T.BESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie