KRS 0000086846
NIP7120169159
REGON43034268000000
Nazwa"CELWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaCELWIK
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 31 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BURSAKI, 16B, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAFUNDACJA "CEPELIA" POLSKA SZTUKA I RĘKODZIEŁO
Wspólnik
2002-01-30
2004-02-23
73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.500,00 ZŁ.
001415559
"WIKLINIARKA" SPÓŁDZIELNIA RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO W LIKWIDACJI
Wspólnik
2002-01-30
2004-02-23
67 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.500,00 ZŁ.
000399580
WIESŁAW MARIAN GRYMULSKI
Wspólnik
2004-02-23
2012-01-31
20 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
RENATA ANNA GRYMULSKA
Wspólnik
2004-02-23
2012-01-31
60 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
GRZEGORZ GRYMULSKI
Wspólnik
2004-02-23
2012-01-31
60 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
RYSZARD GRZEGORZ PODOBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2004-02-23
JERZY FRANCISZEK FRĄCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2004-02-23
BARBARA LEONA MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2004-02-23
RENATA ANNA GRYMULSKA
Likwidator
2011-04-11
2012-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EUGENIUSZ CZESŁAW KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2004-02-23
RENATA ANNA GRYMULSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-23
2011-04-11
WIESŁAW MARIAN GRYMULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-23
2011-04-11
2002-01-30
2011-04-11
"CELWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie