KRS 0000086810
REGON81085157300000
Nazwa"INDEX-NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINDEX-NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 13 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BAGIENNA, 38C, SZCZECIN, 70-772, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17119100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMARIAN ADAM SKRZYNIARZ
Wspólnik
2002-01-30
2007-11-13
87.495 PO 100 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 8.749.500,-ZŁ 13.694 PO 100 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 1.369.400 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MAŁŻONKĄ HALINĄ SKRZYNIARZ
HALINA SKRZYNIARZ
Wspólnik
2005-09-20
2007-11-13
13.694 PO 100 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 1.369.400 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MAŁŻONKIEM MARIANEM ADAMEM SKRZYNIARZ
Wspólnik
2006-12-07
2007-11-13
70.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW ZŁOTYCH)
81107377000000
SŁAWOMIR BIEGANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2004-09-07
WOJCIECH KARCZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2007-11-13
JERZY MŁYNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2003-07-18
JOANNA MARIA SKRZYNIARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-18
2007-11-13
JERZY BOGDANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-07
2005-07-04
ANDRZEJ PABICH
Członek Organu Nadzoru
2005-07-04
2007-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MARIAN ADAM SKRZYNIARZ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2007-11-13
2002-01-30
2005-09-20
INDEX-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie