KRS 0000086710
NIP5210524060
REGON01014801900000
NazwaWIZBAR LUDOMIR WIZE I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaWIZBAR LUDOMIR WIZE I S-KA
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 17 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DŁUGA, 3, DAWIDY, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5210524060
data rejestracji 29 paź 1999
status Czynny
02124063511111001099953819
PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2
ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA
08154011572115570135340003
BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie
ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA
13154011022001570135340002
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
35154011572115570135340002
BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie
ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA
39124063511787001103173897
PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2
ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA
51124063511613001103172584
PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2
ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMPAWEŁ LUDOMIR WIZE
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
PAWEŁ LUDOMIR WIZE
Beneficjent
LUDOMIR WIZE
Beneficjent
BOGUSŁAWA MARIA WIZE
Beneficjent
PIOTR MICHAŁ WIZE
Beneficjent
PIOTR MICHAŁ WIZE
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
LUDOMIR WIZE
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
BOGUSŁAWA MARIA WIZE
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
LUDOMIR WIZE
Wspólnik
2002-01-31
2022-05-17
BOGUSŁAWA MARIA WIZE
Wspólnik
2002-01-31
2022-05-17
PAWEŁ LUDOMIR WIZE
Wspólnik
2003-10-14
2022-05-17
PIOTR MICHAŁ WIZE
Wspólnik
2003-10-14
2022-05-17
PAWEŁ LUDOMIR WIZE
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
inne
LUDOMIR WIZE
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
BOGUSŁAWA MARIA WIZE
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PIOTR MICHAŁ WIZE
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
PAWEŁ LUDOMIR WIZE
Członek Organu Reprezentacji
2003-10-14
2022-05-17
LUDOMIR WIZE
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-31
2022-05-17
BOGUSŁAWA MARIA WIZE
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-31
2022-05-17
PIOTR MICHAŁ WIZE
Członek Organu Reprezentacji
2003-10-14
2022-05-17
2002-01-31
2002-03-13
92-800, 23B, DAWIDY, 92-800, WARSZAWA, POLSKA
2002-03-13
2010-01-13
DŁUGA, 3, DAWIDY, 02-800, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie