KRS 0000086651
REGON35068305400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BARTE-CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BARTE-CORP
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 23 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONOPNICKIEJ, 28, KRAKÓW, 30 - 302, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁYJERZY WÓJCIK
Wspólnik
2002-01-31
2009-12-23
12 UDZIAŁÓW 12.000,00
URSZULA LASOŃ
Wspólnik
2002-01-31
2009-12-23
12 UDZIAŁÓW 12.000,00
GRZEGORZ TOMCZAK
Wspólnik
2002-01-31
2009-12-23
13 UDZIAŁÓW 13.000,00
ANDRZEJ JAN WÓJCIK
Wspólnik
2002-01-31
2009-12-23
12 UDZIAŁÓW 12.000,00
MARIAN TYL
Wspólnik
2002-01-31
2009-12-23
13 UDZIAŁÓW 13.000,00
BARBARA BARABASZ
Wspólnik
2002-01-31
2009-12-23
12 UDZIAŁÓW 12.000,00
ANDRZEJ WÓJCIK
Likwidator
2009-02-18
2009-12-23
GRZEGORZ TOMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2009-12-23
JERZY WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2009-12-23
MARIAN STOKŁOSA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2009-12-23
URSZULA LASOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2009-12-23
ANDRZEJ KADŁUCZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2009-12-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ JAN WÓJCIK
PREZES
2002-01-31
2009-02-18
MARIAN TYL
V-CE PREZES
2002-01-31
2009-02-18
BARBARA BARABASZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-31
2009-02-18
2002-01-31
2009-02-18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BARTE CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie