KRS 0000086352
NIP5961000564
REGON21022439800000
NazwaODRZAŃSKI ŻWIR - KOSTRZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaODRZAŃSKI ŻWIR - KOSTRZYN
Data rejestracji 28 sty 2002 (23 lata temu) 28 sty 2002
Data usunięcia 10 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 43, SOBOTA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5961000564
data rejestracji 07 cze 2022
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWETOMASZ ZENON NOWICKI
Beneficjent
TOMASZ ZENON NOWICKI
reprezentant
MUNCHNER KIES UNION GMBH + CO. SAND UND KIESWERKE KG
Wspólnik
2002-01-28
2007-07-04
100 UDZIAŁÓWO ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ.
Wspólnik
2007-07-04
2015-09-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
63090453800000
TOMASZ ZENON NOWICKI
Wspólnik
2015-09-14
2023-02-10
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
TOMASZ ZENON NOWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
MARIAN ŁAZAREWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-28
2007-07-04
ALBERT JOSEF BERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-28
2006-10-20
DIRK LUNGEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-28
2007-07-04
TOMASZ ZENON NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-04
2023-02-10
2002-01-28
2007-07-04
4A, DESZCZNO, 66 - 446, DESZCZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie