KRS 0000086235
NIP7122631018
REGON43224758800000
Nazwa"INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINMAR PLUS
Data rejestracji 28 sty 2002 (23 lata temu) 28 sty 2002
Data usunięcia 16 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MODRZEWIOWA, 7A, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOIRENEUSZ ARKADIUSZ NIEDZIAŁEK
Wspólnik
2002-01-28
2023-06-16
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYASOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MAREK JACEK PISKORSKI
Wspólnik
2002-01-28
2023-06-16
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYASOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MAREK JACEK PISKORSKI
Likwidator
2018-10-08
2023-06-16
IRENEUSZ ARKADIUSZ NIEDZIAŁEK
Likwidator
2018-10-08
2023-06-16
ZOFIA KRYSTYNA NIEDZIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-28
2023-06-16
MARIANNA JANINA PISKORSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-28
2023-06-16
AGATA NIEDZIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-28
2023-06-16
MARIUSZ SKWARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-28
2023-06-16
MONIKA AGNIESZKA BOROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-01-28
2023-06-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE, ALBO PROKURENT.
IRENEUSZ ARKADIUSZ NIEDZIAŁEK
PREZES
2002-01-28
2018-10-08
MAREK JACEK PISKORSKI
VICEPREZES
2002-01-28
2018-10-08
2002-01-28
2018-10-08
"INMAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-28
2020-12-16
AKACJOWA, 24, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie