KRS 0000085874
NIP6841004382
REGON37024620800000
NazwaTARGOPAL FRANCISZEK PELCZAR STANISŁAW PELCZAR SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaTARGOPAL FRANCISZEK PELCZAR STANISŁAW PELCZAR
Data rejestracji 25 sty 2002 (23 lata temu) 25 sty 2002
Data usunięcia 02 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 5C, ZALESIE, 38-430, MIEJSCE PIASTOWE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6841004382
data rejestracji 06 kwi 1995
status Czynny
28102029640000630201781202
PKO Oddział 1 w Krośnie
ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno POLSKA
31160014621824259490000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
33102029640000610201781210
PKO Oddział 1 w Krośnie
ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno POLSKA
74160014621824259490000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWSTANISŁAW PELCZAR
Beneficjent
FRANCISZEK PELCZAR
Beneficjent
FRANCISZEK PELCZAR
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
STANISŁAW PELCZAR
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
FRANCISZEK PELCZAR
Wspólnik
2002-01-25
2017-10-02
STANISŁAW PELCZAR
Wspólnik
2002-01-25
2017-10-02
JAN KABAJ
Wspólnik
2002-01-25
2009-10-16
STANISŁAW PELCZAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
FRANCISZEK PELCZAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.
FRANCISZEK PELCZAR
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-25
2017-10-02
STANISŁAW PELCZAR
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-25
2017-10-02
JAN KABAJ
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-25
2009-10-16
2002-01-25
2009-10-16
"TARGOPAL" F.PELCZAR, ST.PELCZAR, J.KABAJ SPÓŁKA JAWNA
2002-01-25
2004-01-07
5 C, TARGOWISKA - ZALESIE, 38-423, TARGOWISKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie