KRS 0000085734
NIP5210419133
REGON00141148400000
NazwaFUNDACJA GREEN PARK W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREEN PARK
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Data usunięcia 19 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres TRYLOGII, 2/16, WARSZAWA, 01-982, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJADWIGA OLESZKIEWICZ
Likwidator
2010-04-06
2011-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiKIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI I ZARZĄDZANIE JEJ MAJĄTKIEM NALEŻY DO KOMPETENCJI ZARZĄDU FUNDACJI. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ DYREKTOR GENERALNY FUNDACJI LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO FUNDACJI.
JADWIGA BOŻENA OLESZKIEWICZ
DYREKTOR GENERALNY
2002-03-14
2009-02-13
JADWIGA BOŻENA OLESZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-02-13
2010-04-06
CZESŁAW FAHRENHOLZ
DYREKTOR FINANSÓW
2002-03-14
2008-01-30
AGNIESZKA KRYSTYNA OLESZKIEWICZ ZAKRZEWSKA
SEKRETARZ GENERALNY
2002-03-14
2009-02-13
AGNIESZKA KRYSTYNA OLESZKIEWICZ ZAKRZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-13
2009-12-29
2002-03-14
2010-04-06
FUNDACJA GREEN PARK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie