KRS 0000085732
Nazwa"DIK-GLIWICE" MARIA DYNYS-KRIEGEL, ANITA BIAŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"DIK-GLIWICE" MARIA DYNYS-KRIEGEL, ANITA BIAŁKOWSKA
Data rejestracji 29 sty 2002 (23 lata temu) 29 sty 2002
Data usunięcia 27 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres CHOCHÓŁKA, 10G, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #45 BUDOWNICTWO #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJANUSZ PIOTR DROZDOWSKI
Wspólnik
2002-01-29
2005-02-22
MARIA DOROTA DYNYS KRIEGEL
Wspólnik
2002-01-29
2013-11-27
JERZY BIAŁKOWSKI
Wspólnik
2002-01-29
2005-02-22
ANITA JADWIGA BIAŁKOWSKA
Wspólnik
2005-02-22
2013-11-27
BARBARA MONIKA BIAŁKOWSKA
Wspólnik
2005-02-22
2008-10-31
DOROTA EWA BIAŁKOWSKA
Wspólnik
2005-02-22
2013-11-27
EWA MAŁGORZATA BIAŁKOWSKA
Wspólnik
2005-02-22
2013-11-27
MARCIN STANISŁAW BIAŁKOWSKI
Wspólnik
2005-02-22
2013-11-27
JANUSZ FELIKS KRIEGEL
Prokurent
2002-01-29
2013-11-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI ORAZ PROKURENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, KTÓRE MOGĄ WYKONYWAĆ JEDNOOSOBOWO ZA WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z: A) ZACIĄGANIEM W IMIENIU SPÓŁKI KREDYTÓW LUB POŻYCZEK I ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH ORAZ Z UDZIELANIEM W IMIENIU SPÓŁKI PORĘCZEŃ CYWILNYCH LUB WEKSLOWYCH ORAZ GWARANCJI LUB INNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI (BEZ WZGLĘDU NA ICH WYSOKOŚĆ) B) NABYCIEM I ZBYCIEM W IMIENIU SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCI ALBO UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ USTANOWIENIEM NA NICH OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH C) NABYCIEM LUB PRZYJĘCIEM W LEASING PRZEZ SPÓŁKĘ ALBO ZBYCIEM NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI SAMOCHODÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000,00 ZŁOTYCH - DLA KTÓRYCH DOKONANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW, ALBO JEDNEGO WSPÓLNIKA Z PROKURENTEM SPÓŁKI LUB Z PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA (PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z 20.12.2001 R.)
JANUSZ PIOTR DROZDOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-29
2005-02-22
JERZY BIAŁKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-29
2005-02-22
MARIA DOROTA DYNYS KRIEGEL
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-29
2013-11-27
ANITA JADWIGA BIAŁKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2005-02-22
2013-11-27
2002-01-29
2005-02-22
"D I K-DROZDOWSKI I SPÓŁKA"-JANUSZ DROZDOWSKI, MARIA DYNYS-KRIEGEL I JERZY BIAŁKOWSKI-SPÓŁKA JAWNA
2002-01-29
2006-01-30
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 4, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2006-01-30
2010-03-12
BARBARY, 21, KATOWICE, 40-053, KATOWICE, POLSKA
2010-03-12
2013-01-29
OWSIANA, 60 A, KATOWICE, 40-730, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie