KRS 0000085661
NIP7880008002
REGON00037536100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KUŚLINIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KUŚLINIE
Data rejestracji 01 lut 2002 (23 lata temu) 01 lut 2002
Data usunięcia 06 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres EMILII SCZANIECKIEJ, 14, KUŚLIN, 64-316, KUŚLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKAZIMIERZ BRYŁKA
Likwidator
2016-08-17
2018-04-06
ZYGMUNT BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-03
2018-04-06
JERZY JÓZEF DAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-03
2006-07-10
BARBARA DANUTA JADANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-03
2014-07-22
EWA ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-03
2014-07-22
ALINA ELŻBIETA MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-03
2014-07-22
STEFANIA LUFTMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-03
2018-04-06
TADEUSZ JÓZEF SPYCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-03
2004-05-14
PRZEMYSŁAW WACŁAW NAWROT
Członek Organu Nadzoru
2014-07-22
2018-04-06
JERZY KAZIMIERZ KAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-14
2018-04-06
KRYSTYNA NOŻYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2010-07-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU
KAZIMIERZ BRYŁKA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-01
2016-08-17
ZBIGNIEW MALAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-01
2002-10-17
ROMAN KRUSZELNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-01
2002-10-17
2002-02-01
2016-08-17
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KUŚLINIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie