KRS 0000085568
NIP7491914491
REGON53223549300000
NazwaKRUSZREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRUSZREM
Data rejestracji 28 sty 2002 (23 lata temu) 28 sty 2002
Data usunięcia 27 mar 2018 27 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEŁMOŃSKIEGO, 12, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-205, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 333000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KRUSZREM.KK@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOJERZY FRANCISZEK URBAN
Wspólnik
2002-01-28
2018-03-27
94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000 ZŁ
JANUSZ JERZY GURGUL
Wspólnik
2002-01-28
2018-03-27
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ
KATARZYNA ALEKSANDRA DYSARZ
Likwidator
2016-03-29
2018-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIALANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ JERZY GURGUL
PREZES ZARZĄDU
2015-11-20
2016-03-29
JANUSZ JERZY GURGUL
PREZES ZARZĄDU
2002-01-28
2003-07-10
JERZY FRANCISZEK URBAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-28
2003-07-10
JERZY FRANCISZEK URBAN
PREZES ZARZĄDU
2003-07-10
2013-05-27
ZDZISŁAW JAN MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-28
2003-07-10
ZDZISŁAW JAN MUSIAŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-10
2013-05-27
JANUSZ JERZY GURGUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-27
2015-11-20
ZDZISŁAW JAN MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-20
2016-03-29
RAFAŁ HENRYK PAKOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-27
2015-11-20
JERZY TOMASZ OBSTOJ
PREZES
2013-05-27
2015-11-20
2002-01-28
2016-03-29
KRUSZREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-28
2002-02-25
CHEŁMOŃSKIEGO, 12, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie