KRS 0000085358
REGON00037704100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA "ROLNIK" W KSIĄŻU WLKP. W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZO - HANDLOWA "ROLNIK" W KSIĄŻU WLKP.
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Data usunięcia 13 cze 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RADOSZKOWO II, 63-130, KSIĄŻ WLKP, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #0201A GOSPODARKA LEŚNA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOGRZEGORZ CEBULSKI
Likwidator
2004-11-17
2007-06-13
MAREK WOJCIECH DZIERŻAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2002-09-09
TERESA MICHALINA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2002-09-09
TADEUSZ TURKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2002-09-09
BOGUMIŁA SKIERA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2002-09-09
JAN HYŻYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2002-09-09
DARIUSZ LENARTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2007-06-13
ZBIGNIEW KAZIMIERZ SZUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2007-06-13
PAWEŁ WALKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2007-06-13
RYSZARD JAN SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2007-06-13
FELIKS SZCZĘSNY
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2007-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB 2 PEŁNOMOCNIKÓW.
GRZEGORZ CEBULSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-04
2004-11-17
HALINA MARIA NOWACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-04
2002-09-09
RYSZARD JÓZEF JARMUSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-04
2002-09-09
2002-02-04
2004-11-17
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA "ROLNIK" W KSIĄŻU WLKP.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie